KRS 0000069254
NIP5832714735
REGON19248275400000
Nazwa"MM INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMM INWESTYCJE
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 17 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA TYLEWSKIEGO, 38, GDAŃSK, 80-169, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 520000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5832714735
data rejestracji 19 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJCIK
Beneficjent
SŁAWOMIR PAWEŁ GLISZCZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJCIK
reprezentant
SŁAWOMIR PAWEŁ GLISZCZYŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJCIK
Wspólnik
2001-12-10
2002-05-08
120 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 60.000 ZŁOTYCH
JAN ZDUNEK
Wspólnik
2001-12-10
2009-09-29
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ZŁ
KRZYSZTOF JÓZEF KĘDZIORSKI
Wspólnik
2001-12-10
2005-09-30
150 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 75.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-05-08
2007-09-28
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁ.
19252396700000
MONIKA KĘDZIORSKA
Wspólnik
2005-09-30
2019-10-15
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ
ROMUALD GLISZCZYŃSKI
Wspólnik
2007-09-28
2010-12-27
430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 215.000,00 ZŁOTYCH
MARIA WÓJCIK
Wspólnik
2007-12-11
2019-10-15
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 105.000 ZŁ
KAMILLA ANNA WÓJCIK
Wspólnik
2009-09-29
2019-10-15
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR PAWEŁ GLISZCZYŃSKI
Wspólnik
2010-12-27
2021-11-17
300 UDZIAŁÓW PO 500,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 PLN
DOROTA MAŁGORZATA GLISZCZYŃSKA
Wspólnik
2012-07-17
2021-11-17
220 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ
DOROTA MAŁGORZATA GLISZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2021-11-17
ROMUALD GLISZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2021-11-17
KAMILLA ANNA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2021-11-17
ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR PAWEŁ GLISZCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
SŁAWOMIR PAWEŁ GLISZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-10
2021-11-17
ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-10
2021-11-17
2001-12-10
2019-10-15
"MEGAMINI INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-10
2011-02-18
TYLEWSKIEGO, 38, GDAŃSK, 80-169, GDAŃSK, POLSKA
2011-02-18
2015-09-08
BAŚNIOWA, 59, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie