KRS 0000069235
NIP5691650050
REGON13045420000000
Nazwa"ART & COLOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaART & COLOR POLSKA
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 05 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UNISZKI CEGIELNIA, 06-500, MŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 330000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1751Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARBARA MERCHEL
Wspólnik
2001-12-13
2002-05-16
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190000 ZŁ
ZENON PRZYBYSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-13
2002-05-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000 ZŁ
GRZEGORZ MERCHEL
Wspólnik
2001-12-13
2002-05-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80000 ZŁ
JOOS ROGU VAN QUIKELBERGHE
Wspólnik
2002-05-16
2019-08-05
83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166000 ZŁOTYCH
JOHAN ROMAIN SEYNAEVE
Wspólnik
2002-05-16
2019-08-05
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRZEGORZ MERCHEL
PREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2002-05-16
ZENON PRZYBYSZEWSKI
VICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-13
2002-05-16
PIOTR SITKO
PREZES
2002-05-16
2019-08-05
2001-12-13
2002-05-16
"GABI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie