KRS 0000069131
REGON00807672900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BARD"
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 29 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 70, WARNICE, 74-201, WARNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGUSŁAWA HALINA BANICKA
Wspólnik
2001-12-06
2015-06-29
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZENON WŁADYSŁAW BOGALECKI
Wspólnik
2001-12-06
2015-06-29
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ.
STANISŁAWA MATERAC
Wspólnik
2001-12-06
2007-04-12
23 (DWADZIESCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500 ZŁ(JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANNA STASIUKIEWICZ
Wspólnik
2001-12-06
2015-06-29
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANNA STASIUKIEWICZ
Prokurent
2001-12-06
2007-06-22
PROKURA SAMOISTNA
ZENON WŁADYSŁAW BOGALECKI
Likwidator
2014-05-15
2015-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI NIE DOTYCZĄ ONE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI.
ZENON WŁADYSŁAW BOGALECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2014-05-15
BOGUSŁAWA HALINA BANICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2014-05-15
ANNA STASIUKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-22
2014-05-15
2001-12-06
2014-05-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie