KRS 0000068699
NIP8731012803
REGON85036368700000
Nazwa"MODUS-PACK" R.CZERNIAK S.FURA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MODUS-PACK" R.CZERNIAK S.FURA
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 01 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres NIEDOMICKA, 42, NIEDOMICE, 33-132, NIEDOMICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8731012803
data rejestracji 30 gru 1998
status Czynny
12105017221000009031454193
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
29105017221000009080495147
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
62150017481217400011270000
SANPL 3 Oddział w Tarnowie
ul. Ignacego Mościckiego 25 33-100 Tarnów POLSKA
96105017221000009031444921
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEJOANNA MARIA FURA
Beneficjent
SŁAWOMIR FURA
Beneficjent
RYSZARD DANIEL CZERNIAK
Beneficjent
RYSZARD DANIEL CZERNIAK
zgłaszający - likwidator
RYSZARD DANIEL CZERNIAK
Wspólnik
2001-12-15
2016-02-01
SŁAWOMIR FURA
Wspólnik
2001-12-15
2016-02-01
JOANNA FURA
Wspólnik
2004-04-19
2016-02-01
BEATA CZERNIAK
Wspólnik
2004-04-19
2016-02-01
JOANNA MARIA FURA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR FURA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RYSZARD DANIEL CZERNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
RYSZARD DANIEL CZERNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-15
2016-02-01
SŁAWOMIR FURA
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-15
2016-02-01
JOANNA FURA
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-19
2016-02-01
BEATA CZERNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2004-04-19
2016-02-01
2001-12-15
2013-02-01
PARTYŃ, 1, ŁĘG TARNOWSKI, 33-131, ŁĘG TARNOWSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie