KRS 0000068648
NIP7010263756
REGON14266108800000
Nazwa"SYRENA CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYRENA CO
Data rejestracji 05 gru 2001 (23 lata temu) 05 gru 2001
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POCZTOWA, 2B, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010263756
data rejestracji 28 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWWITOLD SŁAWOMIR DĄBROWSKI
Wspólnik
2001-12-05
2010-10-18
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF RYSZARD DUMIEŃSKI
Wspólnik
2001-12-05
2010-10-18
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MARCIN FILIP KUPIEC
Wspólnik
2010-10-18
2013-12-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
YURY PASHKEVICH
Wspólnik
2013-12-31
2022-09-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
SIARHEI USKOPCHYK
Wspólnik
2013-12-31
2022-09-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁ
SERHII UPYR
Wspólnik
2022-09-06
2022-09-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
OLENA UPYR
Wspólnik
2022-09-06
2022-09-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WITOLD SŁAWOMIR DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-05
2010-10-18
KRZYSZTOF RYSZARD DUMIEŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-05
2010-10-18
MARCIN FILIP KUPIEC
PREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2013-12-31
YURY PASHKEVICH
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2022-09-06
OLENA UPYR
PREZES ZARZĄDU
2022-09-06
2022-09-15
SERHII UPYR
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2022-09-06
2022-09-15
2001-12-05
2011-09-29
SOLEC, 22, WARSZAWA, 00-438, WARSZAWA, POLSKA
2011-09-29
2013-12-31
SUROWIECKIEGO, 12C, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie