KRS 0000068585
REGON93243788200000
Nazwa"KULESZA SZTOMBERSKI INSTITUTE OF BUSINESS EDUCATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKULESZA SZTOMBERSKI INSTITUTE OF BUSINESS EDUCATION
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 05 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOTLARSKA, 40, WROCŁAW, 50-151, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440 REKLAMA #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #2211 WYDAWANIE KSIĄŻEK #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIKATARZYNA KULESZA
Wspólnik
2001-12-10
2007-06-05
7 (SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET)
MAREK SZTOMBERSKI
Wspólnik
2001-12-10
2007-06-05
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KATARZYNA KULESZA
Likwidator
2006-02-15
2007-06-05
MAREK SZTOMBERSKI
Likwidator
2006-02-15
2007-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - JEŚLI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ OSÓB WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
KATARZYNA KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2006-02-15
MAREK JACEK SZTOMBERSKI
WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-10
2006-02-15
2001-12-10
2006-02-15
"KULESZA SZTOMBERSKI INSTITUTE OF BUSINESS EDUCATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie