KRS 0000068336
NIP8690002161
REGON00043849800000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZUROWEJ
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W SZCZUROWEJ
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 30 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres RYNEK, 18, SZCZUROWA, 32-820, SZCZUROWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8690002161
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRYSTYNA CHŁOŃ
Pełnomocnik
2013-10-15
2020-04-30
PEŁNOMOCNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
EUGENIUSZ KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
JÓZEF MUNDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
ZDZISŁAW KUTA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
FRANCISZEK MOSKAL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
HELENA CIOCHOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
JÓZEF MIKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
STANISŁAW GRZYB
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
JERZY MŁYNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
EUGENIUSZ KURTYKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
STANISŁAW MIKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOKREŚLA STATUT PAR.43-OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA TE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB,IŻ POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY
KAZIMIERZ GRZYBOWSKI
PREZES
2001-12-12
2004-12-01
EDWARD WOJCIECH CIEŚLA
V-CE PREZES
2001-12-12
2004-12-01
EDWARD WOJCIECH CIEŚLA
PREZES
2004-12-01
2008-05-30
JANINA ZOFIA SOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2013-07-08
MAREK ŚWIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-01
2007-08-21
ZBIGNIEW GOLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-21
2008-05-30
ZBIGNIEW GOLIK
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2020-04-30
MAŁGORZATA GAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-08
2019-10-25
GRZEGORZ PUDEŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-25
2020-04-30
2001-12-12
2020-04-30
SPÓŁDZIELNIA
2001-12-12
2020-04-30
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZUROWEJ
2001-12-12
2020-04-30
RYNEK, 18, SZCZUROWA, 32-820, SZCZUROWA, POLSKA
2019-10-25
2020-04-30
1051Z - PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
2019-10-25
2020-04-30
463 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2019-10-25
2020-04-30
471 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2019-10-25
2020-04-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie