KRS 0000067886
NIP7280023542
REGON47006714100000
Nazwa"BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 14 mar 2018 14 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĘCZYCKA, 22C, ŁÓDŹ, 93-109, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJANINA RYGIER
Wspólnik
2001-12-04
2018-03-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁ.
ALEKSANDRA MARIA STAROŃ STAŃCZAK
Wspólnik
2001-12-04
2018-03-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ.
JANINA KAZIMIERA RYGIER
Likwidator
2017-02-21
2018-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - OBAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - POWYŻEJ TEJ KWOTY.
ALEKSANDRA MARIA STAROŃ STAŃCZAK
VICEPREZES
2004-10-21
2017-02-21
JANINA RYGIER
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2017-02-21
JACEK STAROŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2004-10-21
2001-12-04
2017-02-21
"BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-04
2004-01-27
TARGOWA, 55, ŁÓDŹ, 90-323, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie