KRS 0000067852
REGON27759558200000
NazwaZETOM-PLUS W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZETOM-PLUS W KATOWICACH
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 30 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS.BPA H.BEDNORZA, 17, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEDWARD STEFAN MAKIEŁA
Likwidator
2006-03-06
2006-11-30
EDWARD STEFAN MAKIEŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2006-03-06
ZBIGNIEW WALERIAN KONIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2006-11-30
STANISŁAW KUR
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2006-11-30
DARIUSZ ARTUR SKUBIS
Członek Organu Nadzoru
2006-03-06
2006-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
KRZYSZTOF ALOJZY SAWICKI
PREZES
2001-12-06
2003-04-15
DANIELA ANTONINA GNYŚ
CZŁONEK
2001-12-06
2003-04-15
URSZULA SUMARA
CZŁONEK
2001-12-06
2003-04-15
EWA IZABELA LISOWSKA
CZŁONEK
2003-04-15
2006-03-06
JOLANTA MARIA HANKUS
PREZES
2003-04-15
2006-03-06
HALINA BARBARA KIĆ
CZŁONEK
2003-04-15
2006-03-06
2001-12-06
2006-03-06
ZETOM-PLUS W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie