KRS 0000067702
REGON47224155400000
Nazwa"CBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCBR
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 11 sie 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WITOSA, 11, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1760Z PRODUKCJA DZIANIN #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAGDALENA IRENA MIGDAL
Wspólnik
2001-11-30
2005-08-03
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
BEATA MIROSŁAWA CHMIELEWSKA
Wspólnik
2001-11-30
2005-08-03
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SEBASTIAN HEIN
Wspólnik
2005-08-03
2017-08-11
20 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB WIELOOSOBOWEGO- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ROBERT IRENEUSZ CHMIELEWSKI
II WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2002-08-05
MAREK TOMASZ JAKÓBIEC
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2004-01-22
SEBASTIAN HEIN
PREZES ZARZĄDU
2005-08-03
2017-08-11
MAGDALENA MARIANNA MIGDAL
PREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2003-02-21
MAGDALENA MARIANNA MIGDAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2004-01-22
MAGDALENA MARIANNA MIGDAL
PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2005-08-03
BEATA MIROSŁAWA CHMIELEWSKA
I WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-30
2004-01-22
2001-11-30
2003-08-26
ZAMKOWA, 4, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie