KRS 0000067669
NIP9440002953
REGON35084619000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRESKO
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Data usunięcia 14 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA ROMANOWICZA, 6, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 435200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9440002953
data rejestracji 20 maj 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #3091Z PRODUKCJA MOTOCYKLI #2910B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #2344Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHBOGUSŁAW MELCHIOR LACHMAN
Beneficjent
PIOTR SZYLKIEWICZ
reprezentant
BOGUSŁAW MELCHIOR LACHMAN
reprezentant
PIOTR SZYLKIEWICZ
Wspólnik
2011-02-07
2021-07-14
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11800 ZŁ
ZUZANNA MARIANNA NOWICKA
Wspólnik
2001-11-29
2003-09-16
172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17200 PLN.
WOJCIECH SROGA
Wspólnik
2001-11-29
2003-09-16
110 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 11000 ZŁ
JAN ANTONI KUŚNIERZ
Wspólnik
2001-11-29
2003-09-16
113 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 11300 ZŁ
JERZY FURMANEK
Wspólnik
2003-09-16
2011-02-07
2176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 217600(DWIEŚCIE SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚCSET ZŁOTYCH)
BOGUSŁAW MELCHIOR LACHMAN
Wspólnik
2003-09-16
2021-07-14
236 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23600 ZŁ
ŁUKASZ STACHURA
Wspólnik
2011-02-07
2021-07-14
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11800 ZŁ
KAZIMIERZ MARIAN MUSIAŁ
Prokurent
2001-11-29
2002-10-28
SAMOISTNA
JANUSZ LUDWIK SANITERNIK
Prokurent
2002-10-28
2003-10-10
SAMOISTNA
IWONA MARIA SZAMREJ
Prokurent
2009-10-13
2011-12-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR SZYLKIEWICZ
Likwidator
2020-07-16
2021-07-14
BOGUSŁAW MELCHIOR LACHMAN
Likwidator
2020-07-16
2021-07-14
WOJCIECH SROGA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2003-10-10
ZUZANNA MARIANNA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2003-10-10
STANISŁAWA NUMRYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-29
2003-10-10
BOGUSŁAW MELCHIOR LACHMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY.
ANDRZEJ JÓZEF MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2003-10-10
KRZYSZTOF MASTEK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2004-10-08
JERZY FURMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-10
2011-02-07
BOGUSŁAW LACHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-10
2004-10-08
BOGUSŁAW LACHMAN
PREZES
2004-10-08
2020-07-16
PIOTR SZYLKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-07
2020-07-16
ŁUKASZ STACHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-07
2019-10-16
2001-11-29
2020-07-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PRESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-29
2002-04-15
KOBIERZYŃSKA, 106, KRAKÓW, 30-382, KRAKÓW, POLSKA
2002-04-15
2020-07-16
TADEUSZA ROMANOWICZA, 6A, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie