KRS 0000067291
NIP5260033111
REGON01049270000000
Nazwa"INA TRADING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINA TRADING POLSKA
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 06 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4864200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIELIBBY ENTERPRISES LIMITED
Wspólnik
2001-12-12
2003-08-27
OSIEM TYSIĘCY STO SZEŚĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI CZTERY MILIONY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH
MARIONNAUD-INA GMBH
Wspólnik
2003-08-27
2018-11-06
8.107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.864.200,00 ZŁ
LINDA ALBLAS VAN DER BURG
Likwidator
2016-05-10
2018-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANA CVETKOVIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2007-06-15
MARIJANA CVETKOWIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2007-06-15
ZEEV BESER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2010-05-13
CONSTANTINOS KOKKOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2009-07-10
FRANCK MARIE EXPERTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-15
2010-04-15
LINDA ALBLAS-VAN DEN BURG
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-15
2016-05-10
SŁAWOMIR BARTOSZ UHEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-22
2012-08-10
2001-12-12
2016-05-10
"INA TRADING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-12
2014-08-26
MARYLI, 17, WARSZAWA, 02-842, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie