KRS 0000067034
NIP6180047867
REGON25147315500000
NazwaARA PROMOTOR AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARA PROMOTOR AGENCJA REKLAMOWA
Data rejestracji 30 lis 2001 (23 lata temu) 30 lis 2001
Data usunięcia 04 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻELAZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 196000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2213 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223 INTROLIGATORSTWO #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHTOMASZ KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2001-11-30
2019-09-04
98 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 ZŁ
TOMASZ MIKOŁAJCZYK
Wspólnik
2001-11-30
2019-09-04
98 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.000 ZŁ
MARZENA TERESA KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2003-07-23
PIOTR KAROL MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2019-09-04
MACIEJ PRZYBYŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2019-09-04
DARIUSZ MIECZYSŁAW KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2003-07-23
MAŁGORZATA KUCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2003-07-23
DARIUSZ LESZEK JUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2004-07-30
MAGDALENA MAZAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2019-09-04
IWONA ANIELA MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-30
2003-07-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO PODPISYWAĆ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
TOMASZ MIKOŁAJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2019-09-04
TOMASZ KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-30
2019-09-04
2001-11-30
2019-02-11
75, ŻELAZKÓW, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie