KRS 0000066894
NIP9230025758
REGON00104381000000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WOLSZTYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W WOLSZTYNIE
Data rejestracji 17 gru 2001 (23 lata temu) 17 gru 2001
Data usunięcia 27 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŻEROMSKIEGO, 30, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCHEUGENIUSZ BURZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2006-07-25
TADEUSZ CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2006-07-25
MARIA FRĄCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2006-07-25
BARBARA WŁADYSŁAWA JÓŹWIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2006-07-25
HALINA MARIA LAUBA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2010-09-27
MARIA PNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2010-09-27
MIROSŁAWA ANNA TADAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2006-07-25
WIESŁAW JAN BANACH
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2010-09-27
MAŁGORZATA KRYSTYNA OSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-25
2010-09-27
WOJCIECH FRANCISZEK TADAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2006-07-25
EDWARD SYLWESTER KUBICKI
Likwidator
2009-10-16
2010-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
EDWARD SYLWESTER KUBICKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-17
2009-10-16
LUCYNA IZABELA KUBAŚ
WICEPREZES
2001-12-17
2003-03-25
WIESŁAW JAN BANACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-17
2005-09-23
JOLANTA MARIA MIERZWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-23
2009-10-16
2001-12-17
2009-10-16
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WOLSZTYNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie