KRS 0000066784
NIP7770001588
REGON00044921400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA ELEKTROTECHNICZNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA ELEKTROTECHNICZNA
Data rejestracji 05 gru 2001 (23 lata temu) 05 gru 2001
Data usunięcia 14 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZAMARZEWSKIEGO, 17, POZNAŃ, 60-514, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMANDRZEJ RYBARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2009-10-14
ANDRZEJ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2009-10-14
ADAM BUCZMA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2009-10-14
WOJCIECH JÓZEF CZAJKA
Likwidator
2008-09-29
2009-10-14
RYSZARD STANISŁAW HOŁYSZ
Likwidator
2008-09-29
2009-10-14
MARIAN EDWARD KULIŃSKI
Likwidator
2008-09-29
2009-10-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB ZASTĘPCA Z USTANOWIONYM PEŁNOMOCNIKIEM.
MARIAN KULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
2001-12-05
2008-09-29
RYSZARD HOŁYSZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-12-05
2008-09-29
WOJCIECH CZAJKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-12-05
2008-09-29
2001-12-05
2008-09-29
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA ELEKTROTECHNICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie