KRS 0000066570
NIP6342461977
REGON00812074900000
NazwaMCD SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMCD SPÓŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 28 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCUSKA, 70, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSEBASTIAN OLAF MYŚLIWCZYK
Wspólnik
2001-11-28
2002-10-17
25 UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 ZŁ.
MAREK MIECZYSŁAW CHAWIŃSKI
Wspólnik
2001-11-28
2002-10-17
24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4,80 ZŁ
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW NAWRAT
Wspólnik
2001-11-28
2022-10-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.00 ZŁ
MAŁGORZATA HALINA ROSPĘK
Wspólnik
2001-11-28
2022-10-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 ZŁ.
SEBASTIAN OLAF MYŚLIWCZYK
Wspólnik
2002-11-14
2022-10-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA , WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW NAWRAT
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2022-10-28
MAŁGORZATA HALINA ROSPĘK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-15
2014-09-12
MAREK MIECZYSŁAW CHAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-15
2022-10-28
KRZYSZTOF KRYSTIAN WOŹNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-15
2013-11-06
SEBASTIAN OLAF MYŚLIWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2004-07-15
2001-11-28
2002-10-17
ZABRSKA, 7, KATOWICE, 40-083, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie