KRS 0000066210
REGON81010722500000
NazwaEVIALIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEVIALIS POLSKA
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 16 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŁOBRZESKA, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6015088,44 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6015088,44 PLN
Wartość nominalna akcji2,37 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2538012
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440Z REKLAMA #8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAGERALD AURIAULT
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2004-08-05
WALDEMAR SZWED
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2002-06-06
JANA BAUEROVA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-06
2003-06-10
KATARZYNA MAGDALENA ZIEMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-10
2004-08-05
JEROME FRASSIGNES
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2005-09-16
ELIE PICAUT
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2005-09-16
PIERRE BRUWIER
Członek Organu Nadzoru
2004-08-05
2005-09-16
HERVE SCOARNEC
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2004-08-05
JOLANTA IZABELA LIGOCKA
Prokurent
2001-11-28
2001-12-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.
RENE LAPIE
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2001-12-14
MICHAŁ BARANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2001-12-14
MICHAŁ BARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2003-01-23
JOLANTA IZABELA LIGOCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2005-02-23
DARIUSZ MILKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-01-23
2005-09-16
JOSEPH HENRI RENE JAFFRES
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-05
2003-01-23
JOSEPH HENRI RENE JAFFRES
PREZES ZARZĄDU
2003-01-23
2004-08-05
DOMINIQUE BRIDIER
PREZES ZARZĄDU
2004-08-05
2005-09-16
2001-11-28
2004-09-01
PROXIAL POMORZE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-28
2002-10-22
PODMIEJSKA, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie