KRS 0000066152
NIP6791004924
REGON35073852000000
NazwaTAURUS - BIS SPÓŁKA JAWNA ADAM SKÓRA, JÓZEF HAJTEK, JACEK HAJTEK
Krótka nazwaTAURUS - BIS ADAM SKÓRA, JÓZEF HAJTEK, JACEK HAJTEK
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 30 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GOSZCZYŃSKIEGO, 41, KRAKÓW, 30-724, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6791004924
data rejestracji 03 lis 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#3130Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW #2873Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTULI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHJACEK MIECZYSŁAW HAJTEK
Wspólnik
2001-11-28
2021-12-30
JÓZEF TEODOR HAJTEK
Wspólnik
2001-11-28
2021-12-30
ADAM WOJCIECH SKÓRA
Wspólnik
2001-11-28
2021-12-30
ANNA SERMET KURZYNIEC
Likwidator
2009-05-04
2021-12-30
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.
JACEK MIECZYSŁAW HAJTEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2009-05-04
JÓZEF TEODOR HAJTEK
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2009-05-04
ADAM WOJCIECH SKÓRA
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2009-05-04
2001-11-28
2009-02-24
TAURUS - BIS SPÓŁKA JAWNA ADAM SKÓRA, JÓZEF HAJTEK, JACEK HAJTEK, ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
2009-02-24
2009-05-04
TAURUS-BIS SPÓŁKA JAWNA ADAM SKÓRA, JÓZEF HAJTEK, JACEK HAJTEK
1210-SEE.7114.2.183.2023.1 .BB/SJ, UNP: 1210-23-035120
2023-03-02
2023-03-03
814.69 PLN
1210-723.155084.2021
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
1210-SEE.7114.2.228.2023.1.BB/SJ
2023-03-17
2023-04-12
151780 PLN
DKW.WEW.3140.TW.2546.2017.DP
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
1210-SEE.7114.2.183.2023.1 .BB/SJ, UNP: 1210-23-035120
2023-03-02
2023-03-03
1767.71 PLN
1210-723.155089.2021
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie