KRS 0000066093
NIP9491800883
REGON15199646500000
Nazwa"LAKORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLAKORD
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓTKA, 11, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9491800883
data rejestracji 01 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZDZISŁAW MIELCZAREK
Beneficjent
IWONA MIELCZAREK
Beneficjent
ZDZISŁAW MIELCZAREK
reprezentant
IWONA MIELCZAREK
reprezentant
ZDZISŁAW MIELCZAREK
Wspólnik
2001-11-27
2022-09-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
IWONA MIELCZAREK
Wspólnik
2001-11-27
2022-09-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
IWONA MIELCZAREK
Likwidator
2021-09-15
2022-09-06
ZDZISŁAW MIELCZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IWONA MIELCZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZDZISŁAW MIELCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2021-09-15
IWONA MIELCZAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2021-09-15
2001-11-27
2021-09-15
"LAKORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie