KRS 0000066091
NIP5420201162
REGON00045106200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPINWAR"
Krótka nazwaINWALIDÓW "SPINWAR"
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. NADRZECZNA, 22, WASILKÓW, 16-010, WASILKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5420201162
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
65124052111111001080079874
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
75124052111111000049210060
PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7
pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ RADKIEWICZ
Beneficjent
PAWEŁ RADKIEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
LESZEK DARIUSZ JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2002-08-22
PIOTR DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2002-08-22
JACEK MOROZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2002-08-22
KONSTANTY CZABAN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2002-08-22
PAWEŁ LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2002-08-22
TADEUSZ SIEMION
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2002-08-22
WOJCIECH KOZAKIEWCZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-01
2009-06-29
HENRYK DULKO
Członek Organu Nadzoru
2013-04-17
2018-11-22
ANDRZEJ KOBESZKO
Członek Organu Nadzoru
2015-12-29
2018-11-22
KRZYSZTOF RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-22
2022-02-08
JAN ŻUBRYCKI
Kurator
2012-10-01
2012-11-30
HENRYK GAWOT
Pełnomocnik
2017-10-10
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI (WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI) PEŁNOMOCNICTWO TRACI MOC Z CHWILĄ ODWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU PAWŁA RADKIEWICZA Z FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
KRZYSZTOF KARCZEWSKI
Pełnomocnik
2011-05-19
2012-12-28
KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
JANINA ŻUKOWSKA
Pełnomocnik
2011-05-19
2013-01-11
PROWADZENIE WSZELKICH SPRAW EKONOMICZNO - FINANSOWYCH W SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
BOŻENA CIOŁKO
Pełnomocnik
2013-10-22
2017-10-10
DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ, DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI, W TYM DOTYCZĄCYCH SPRAW KADROWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI, DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SPÓŁDZIELNI W STOSUNKU Z OSOBAMI TRZECIMI (PRAWNYMI I FIZYCZNYMI) ORAZ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIE POSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SAMORZĄDOWEJ ORAZ SĄDAMI POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI
PAWEŁ RADKIEWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KRZYSZTOF KARCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2011-05-19
LECH HENRYK BUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2011-12-20
PRZEMYSŁAW MOTOSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-28
2015-09-03
PAWEŁ RADKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-12-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2502406.25 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2357111.85 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 140520.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4773.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2903213.66 |
I. Amortyzacja | 106155.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1180337.5 |
III. Usługi obce | 152720.67 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1110809.14 |
V. Wynagrodzenia | 220355.32 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 132835.11 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -400807.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 20759525.56 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 162395.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3.5 |
G. Przychody finansowe | 17205.36 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7739.25 |
H. Koszty finansowe | 20179121.19 |
J. Podatek dochodowy | 18415904.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 23297313.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20365297.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 365151.08 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 812684.64 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 85193.1 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 686364.35 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 18415904.19 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2932016.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2605331.54 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 87044.88 |
– Do 12 miesięcy | 87044.88 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 326684.61 |
Aktywa razem | 23297313.51 |
A. Aktywa trwałe | 399116.99 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 399116.99 |
1. Środki trwałe | 390116.99 |
2. Środki trwałe w budowie | 9000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22898196.52 |
I. Zapasy | 1203866.35 |
II. Należności krótkoterminowe | 19000398.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 18980845.73 |
– do 12 miesięcy | 14613432.53 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2688638.95 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 2688638.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2594637.27 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5292.49 |
2001-12-04
2024-08-23
CHMIELNA, 21, BIAŁYSTOK, 15-471, BIAŁYSTOK, POLSKA
2009-12-30
2024-08-23
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2001-12-04
2002-08-21
SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW "SPINWAR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie