KRS 0000066087
NIP7471692923
REGON53224274800000
NazwaBRZESKI KLUB STRZELECKI "POCISK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRZESKI KLUB STRZELECKI "POCISK"
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 25 mar 2019 25 mar 2019
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SIKORSKIEGO, 6, BRZEG, 49-300, BRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANERYSZARD JANKLOWSKI
Likwidator
2017-11-20
2019-03-25
EUGENIUSZ TOMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-03-27
2019-03-25
JANUSZ KORONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-27
2019-03-25
ZBIGNIEW KUMASZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-03-27
2019-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I MAJĄTKOWE W IMIENIU KLUBU PODEJMUJĄ ŁĄCZNIE PREZES LUB ZASTĘPCA PREZESA I SKARBNIK KLUBU. DLA WAŻNOŚCI INNYCH DOKUMENTÓW I PISM WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU ORAZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU.
RYSZARD JANKLOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-27
2017-11-20
JERZY KOCIĘBA
ZASTĘPCA PREZESA
2003-03-27
2017-11-20
DAMIAN LESZEK CIACIURA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2003-03-27
2017-11-20
HENRYK JAN SZEWCZYK
SKARBNIK
2003-03-27
2017-11-20
WALDEMAR SŁAWOMIR MARAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-27
2017-11-20
2001-11-28
2017-11-20
BRZESKI KLUB STRZELECKI "POCISK"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie