KRS 0000065860
REGON00045246900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POLIMER" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW "POLIMER"
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 10 wrz 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POWSTAŃCÓW, 81, LUBLINIEC, 42-700, LUBLINIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2412Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.IRENA MARIA ANCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
BOLESŁAW MARCIN GAJDEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
JÓZEF WALENTY MATUSEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
JOANNA KLONOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
RYSZARD KLEMENS LANGNER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
ZBIGNIEW BOGDAN SOTOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
TADEUSZ JERZY LINDNER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
KRZYSZTOF GRZEGORZ BRYŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
KRZYSZTOF FRANCISZEK MATUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-10
ALEKSANDER FRANCISZEK LERCHE
Likwidator
2002-03-29
2002-09-10
JERZY LUDWIK JEROMINEK
Likwidator
2002-03-29
2002-09-10
TERESA IRENA CIERPIAŁ GRODOŃ
Likwidator
2002-03-29
2002-09-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) 2.ZARZĄD SKŁADA OŚWIADZCZENIA WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA,ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY 3.ZARZĄD SPÓŁDZIELNI ZA ZGODĄ RADY MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU ZE SWOICH CZŁONKÓW, LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE KIEROWANIA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI,LUB PEŁNOMOCNICTWA DO KIEROWANIA WYODRĘBNIONĄ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKĄ SPÓŁDZIELNI.
ALEKSANDER FRANCISZEK LERCHE
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2002-03-29
JERZY LUDWIK JEROMINEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-11-27
2002-03-29
TERESA IRENA CIERPIAŁ GRODOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-27
2002-03-29
2001-11-27
2002-03-29
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POLIMER"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie