KRS 0000065822
NIP5842320015
REGON19162027200000
Nazwa"EMAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMAPOL
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 04 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 68, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHCZESŁAW STEFAN WÓJCIKOWSKI
Wspólnik
2001-11-26
2012-07-19
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140 TYSIĘCY ZŁOTYCH
BEATA EMILIA UGNIEWSKA
Wspólnik
2001-11-26
2012-07-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH
MAREK CZESŁAW WÓJCIKOWSKI
Wspólnik
2001-11-26
2012-07-19
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-07-19
2014-07-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁOTYCH
43251933100000
CZESŁAW STEFAN WÓJCIKOWSKI
Prokurent
2003-04-08
2012-07-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CZESŁAW STEFAN WÓJCIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-26
2003-04-08
TOMASZ HENRYK BARZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-04-08
2007-04-13
MAREK MICHAŁ UGNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-08
2012-07-19
JANUSZ LENARCIK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2012-07-19
HENRYK MARIAN LEWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-19
2014-07-04
ANNA MIANOWANY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-19
2014-07-04
ANNA OLSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-19
2014-07-04
2001-11-26
2002-03-13
"EMAPOL-LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-26
2006-07-12
HYNKA, 69, GDAŃSK, 80-465, GDAŃSK, POLSKA
B10/Ambienta/Zagrzeb/Chorwacja
25 088,77 zł
8 781,07 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie