KRS 0000065794
REGON00050116200000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ZAKLIKOWIE
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ZAKLIKOWIE
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 11 kwi 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MICKIEWICZA, 1, ZAKLIKÓW, 37-470, ZAKLIKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWAMARIAN WŁADYSŁAW ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
KAZIMIERZ MARIAN NAGAJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
STEFAN DWORNIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
WIESŁAW TARACHA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
RYSZARD MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
EMILIA POSIECZ POLKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
RYSZARD STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
ANNA JULIA SZUŁKOWSKA JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
ANNA PRZYWARA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
TERESA BLINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2003-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA BANK SKŁADAJĄ 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W ZAKRESIE UMOCOWANIA.
JÓZEF MARCHUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2002-07-08
BOLESŁAW ŁYSZCZARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2002-11-14
EDWARD WINIARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2003-04-11
BOŻENA BUDKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-28
2002-07-08
DANUTA TĘCZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-08
2003-04-11
BOGUSŁAWA EUGENIA GRELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-08
2003-04-11
BOŻENA ZYGMUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-14
2003-04-11
2001-11-28
2003-04-11
SPÓŁDZIELNIA
2001-11-28
2003-04-11
BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAKLIKOWIE
2001-11-28
2003-04-11
MICKIEWICZA, 1, ZAKLIKÓW, 37-470, ZAKLIKÓW, POLSKA
2001-11-28
2003-04-11
6512A - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie