KRS 0000065603
NIP8630001287
REGON00034610600000
NazwaREJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ĆMIELOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREJONOWA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ĆMIELOWIE
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 29 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SANDOMIERSKA, 221, ĆMIELÓW, 27-440, ĆMIELÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJERZY JÓZEF KANIEWSKI
Likwidator
2006-06-09
2013-05-29
ZBIGNIEW NIEDBAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-05-31
ANNA WITUCH
Członek Organu Nadzoru
2004-05-31
2013-05-29
HALINA WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-31
2013-05-29
TERESA MAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2013-05-29
BARBARA LIPIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-05-31
MARIAN BONAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-05-31
CZESŁAW KULCZUGA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-05-31
JANINA SIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-05-31
WOJCIECH ŚWIECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2004-05-31
JADWIGA OCHOCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-31
2013-05-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
EDMUND MAŁACZEK
PREZES
2001-12-06
2004-05-31
BOŻENNA EMILIA HEBA
WICEPREZES
2001-12-06
2006-06-09
GABRIELA JANINA MIKOŁAJEK
WICEPREZES
2001-12-06
2004-05-31
GABRIELA JANINA MIKOŁAJEK
PREZES
2004-05-31
2006-06-09
2001-12-06
2006-06-09
REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie