KRS 0000065550
NIP8831695262
REGON89135580700000
NazwaS.K. INVESTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS.K. INVESTDOM
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 01 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 49, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWALDEMAR DZIOPEK
Wspólnik
2002-01-23
2002-09-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IWONA GAŁUSZKA
Wspólnik
2002-01-23
2017-12-01
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAN ZWIJACZ
Wspólnik
2002-01-23
2017-12-01
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
STANISŁAWA RYDZ
Likwidator
2016-06-28
2017-12-01
MARIOLA EWA ZWIJACZ
Likwidator
2016-06-28
2017-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z 2 LUB 3 OSÓB: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM;
WALDEMAR DZIOPEK
PREZES SPÓŁKI
2002-01-23
2002-09-26
IWONA GAŁUSZKA
WICEPREZES SPÓŁKI
2002-01-23
2002-09-26
IWONA GAŁUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2006-07-03
IWONA GAŁUSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2013-05-22
JAN ZWIJACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2002-09-26
JAN ZWIJACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-26
2006-07-03
JAN ZWIJACZ
PREZES ZARZĄDU
2006-07-03
2014-01-24
STANISŁAWA RYDZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-26
2016-06-28
DARIUSZ JAN GAŁUSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-14
2014-04-02
MARIOLA EWA ZWIJACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-14
2016-06-28
2002-01-23
2016-06-28
S.K. INVESTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-23
2002-02-15
KOŚCIUSZKI, 4, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
2002-02-15
2014-01-24
WYSZYŃSKIEGO, 1, KŁODZKO, 57-300, KŁODZKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie