KRS 0000065430
NIP8711164444
REGON85043723300000
Nazwa"MAX" K. RZEPECKI, A. MIODOWSKI, F. BARTOŃ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MAX" K. RZEPECKI, A. MIODOWSKI, F. BARTOŃ
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 02 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OLEŚNICKA, 15A, DĄBROWA TARNOWSKA, 33-200, DĄBROWA TARNOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5135Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHRYSZARD WINCENTY MIŚ
Wspólnik
2001-11-28
2005-01-19
KRZYSZTOF RZEPECKI
Wspólnik
2001-11-28
2013-04-02
ANDRZEJ MIODOWSKI
Wspólnik
2001-11-28
2013-04-02
FRANCISZEK BARTOŃ
Wspólnik
2001-11-28
2013-04-02
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
KRZYSZTOF RZEPECKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2013-04-02
FRANCISZEK BARTOŃ
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2013-04-02
ANDRZEJ MIODOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2013-04-02
RYSZARD WINCENTY MIŚ
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-28
2005-01-19
2001-11-28
2005-01-19
"MAX" R.MIŚ, K.RZEPECKI, A.MIODOWSKI, F.BARTOŃ SPÓŁKA JAWNA
2001-11-28
2005-01-19
ŻABIEŃSKA, 58 A, DĄBROWA TARNOWSKA, 33-200, DĄBROWA TARNOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie