KRS 0000065419
NIP5830019468
REGON19026619900000
Nazwa"DRAPOL-TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDRAPOL-TRADING
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 22 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWIAŃSKA, 23, GDAŃSK, 80-381, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5830019468
data rejestracji 27 maj 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓWTADEUSZ DRACZYŃSKI
Wspólnik
2001-12-14
2007-11-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW LEPIEJKO
Wspólnik
2004-04-23
2019-01-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
TADEUSZ MARIAN CEJROWSKI
Wspólnik
2007-11-29
2021-10-22
25 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 KAŻDY ŁĄCZNIE 25.000,00
MICHAŁ PAWEŁ LEPIEJKO
Wspólnik
2019-01-11
2021-10-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
TADEUSZ DRACZYŃSKI
Prokurent
2001-12-14
2011-07-18
SAMOISTNA
KAZIMIERZ WŁADYSŁAW LEPIEJKO
Prokurent
2004-04-23
2020-08-18
SAMOISTNA
TADEUSZ MARIAN CEJROWSKI
Likwidator
2020-08-18
2021-10-22
ANNA MARIA KRZYSZTOFORSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2004-04-23
MARIA WŁADYSŁAWA DRACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2004-04-23
LESZEK KRZYSZTOFORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2004-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
BEATA MAŁGORZATA KRZYŻANOWSKA
DYREKTOR
2001-12-14
2008-04-30
MICHAŁ PAWEŁ LEPIEJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-23
2008-08-08
TADEUSZ MARIAN CEJROWSKI
DYREKTOR
2008-04-30
2020-08-18
2001-12-14
2004-04-23
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BALTIC-TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-23
2020-08-18
"DRAPOL-TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-14
2002-09-10
SIENNICKA, 25, GDAŃSK, 80-758, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-10
2012-11-27
LITEWSKA, 16, GDAŃSK, 80-719, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie