KRS 0000064918
REGON81241007000000
Nazwa"HAVELLAND - WIND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHAVELLAND - WIND POLSKA
Data rejestracji 05 gru 2001 (23 lata temu) 05 gru 2001
Data usunięcia 01 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 38/40, SZCZECIN, 70-100, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMIHAVELLAND - WIND - GMBH
Wspólnik
2001-12-05
2020-12-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA ANNA LACHNER
Prokurent
2001-12-05
2003-11-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SIEGFRIED ERICH USAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-05
2020-12-01
FRED KEHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-05
2020-12-01
2001-12-05
2003-11-26
WIELKOPOLSKA, 30, SZCZECIN, 70-451, SZCZECIN, POLSKA
2003-11-26
2004-09-03
MIESZKA I, 31, SZCZECIN, 70-011, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie