KRS 0000064524
NIP5971385991
REGON21042527000000
Nazwa"ADAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADAS
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 12 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZARYCH SZEREGÓW, 1B, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5971385991
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNETUAN ANH NGUYEN
Wspólnik
2002-01-08
2004-07-01
32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.200 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
1992-02-01
TU NGUYEN NGOC
Wspólnik
2002-01-08
2004-07-01
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.800 ZŁ (DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
TUAN ANH NGUYEN
Wspólnik
2004-07-01
2011-03-10
115 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 115.000,00 ZŁ
TIEN MINH NGUYEN
Wspólnik
2015-11-20
2016-09-22
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.000,00 ZŁ
QUANG TUAN TRAN
Wspólnik
2016-09-22
2018-03-23
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115000,00 ZŁ
TUAN ANH NGUYEN
Wspólnik
2018-03-23
2019-06-12
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000,00 ZŁ
QUANG TUAN TRAN
Wspólnik
2011-03-10
2015-11-20
115 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY
TUAN ANH NGUYEN
PREZES SPÓŁKI
2002-01-08
2011-03-10
1992-02-01
QUANG TUAN TRAN
PREZES ZARZĄDU
2011-03-10
2015-11-20
TIEN MINH NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2015-11-20
2016-09-22
QUANG TUAN TRAN
PREZES ZARZĄDU
2016-09-22
2018-03-23
TUAN ANH NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2018-03-23
2019-06-12
2002-01-08
2004-07-01
ŁOKIETKA, 7, BARLINEK, 74-320, BARLINEK, POLSKA
2004-07-01
2013-05-15
SZARYCH SZEREGÓW, 1A, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie