KRS 0000064513
REGON93211551700000
Nazwa"INWESBUD" SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"INWESBUD" SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĘBOWA, 7, TYNIEC MAŁY, 55-041, TYNIEC MAŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 104000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5530A RESTAURACJE #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5540 BARY #5552 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7031 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440 REKLAMA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #1581 PRODUKCJA CHLEBA, PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTEKSTANISŁAW WOSIK
Wspólnik
2001-11-28
2005-05-17
104 (STO CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.000 (STO CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
WACŁAW ZAWADZKI
Wspólnik
2005-05-17
2008-08-08
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000 (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
BOGDAN ZAWADZKI
Wspólnik
2005-05-17
2022-02-14
104 (STO CZTERY) UDZIAŁY PO 1.000ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 104.000ZŁ (STO CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
BOGDAN ZAWADZKI
Likwidator
2006-03-28
2022-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
STANISŁAW WOSIK
PREZES
2001-11-28
2005-05-17
WACŁAW ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2005-05-17
2006-03-28
2001-11-28
2006-03-28
"INWESBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie