KRS 0000064308
NIP5842053904
REGON19130191100000
Nazwa"MSD-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMSD-SERWIS
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 09 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 168000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#72 INFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #55 HOTELE I RESTAURACJE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNEWALDEMAR HENRYK FRYSKA
Wspólnik
2001-11-23
2007-01-29
332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.000,00 PLN - W TYM: 328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 PLN WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM MARCINEM KOWALCZYK
MARCIN KOWALCZYK
Wspólnik
2001-11-23
2007-01-29
332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 166.000,00 PLN - W TYM: 328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 PLN WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM WALDEMAREM FRYSKA
JACEK ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2007-01-29
2019-07-09
336 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WALDEMAR HENRYK FRYSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2007-01-29
MARCIN KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2007-01-29
JACEK ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-29
2013-10-04
2001-11-23
2007-01-29
AL.GRUNWALDZKA, 481, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
2007-01-29
2010-03-25
UNRUGA, 182, GDYNIA, 81-153, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie