KRS 0000064066
NIP8990027076
REGON01066470300000
NazwaROBEN - CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROBEN - CERAMIKA BUDOWLANA
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 27 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAKOSZYCKA, 2, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17675500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8990027076
data rejestracji 01 kwi 1996
status Czynny
04109024440000000618028569
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
20109024440000000102253382
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
47109024440000000618025758
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
49109024440000000100376977
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
54109024440000000130114662
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
62188000090000008100019012
72109024440000000106828421
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
74109024440000000618028570
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
84188000090000008100019004
91109024440000000100377870
SANPL 1 Oddział w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 11A 55-300 średzki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2624Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2622Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTUWILHELM RENKE RÖBEN
reprezentant
1959-04-06
GRZEGORZ PLUSKOTA
reprezentant
ROLF GÜNTHER SANDER
reprezentant
1947-12-08
ANDRZEJ MERONK
reprezentant
MATTHIAS GRZIWA
reprezentant
1966-09-21
WILHELM HEINRICH RÖBEN
reprezentant
1935-09-29
WILHELM RENKE RÖBEN
Beneficjent
1959-04-06
WILHELM ROBEN KLINKERWERKE OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
Wspólnik
2001-11-21
2002-03-21
176.550 (STO SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.655.000 (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROBEN TONBAUSTOFFE GMBH
Wspólnik
2002-03-21
2004-08-19
35.315 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.657.500 (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ROBEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2004-08-19
2009-07-27
35.315 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.657.500 (SIEDEMNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
WILHELM RENKE RÖBEN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JEDYNY KOMANDYTARIUSZ I JEDYNY WSPÓLNIK JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA (RÖBEN KLINKERWERKE VERWALTUNGS GMBH) SPÓŁKI RÖBEN KLINKERWERKE GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RÖBEN TONBAUSTOFFE GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH: (1) RÖBEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 99,87% WKŁADÓW I 33,33% GŁOSÓW W SPÓŁCE RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K. ORAZ (2) RÖBEN POLSKA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 0,03% WKŁADÓW I 33,33% GŁOSÓW W SPÓŁCE RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
WILHELM RENKE ROBEN
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2009-07-27
WILHELM HEINRICH ROBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2009-07-27
GRZEGORZ PLUSKOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2009-07-27
KRZYSZTOF SUDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2007-11-23
ROLF GUNTHER SANDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2009-07-27
ANDRZEJ MERONK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2009-07-27
MATTHIAS GRZIWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-25
2009-07-27
1966-09-21
2001-11-21
2009-07-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-21
2009-07-27
ROBEN - CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-21
2009-07-27
RAKOSZYCKA, 2, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
2001-11-21
2009-07-27
2640Z - PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
2001-11-21
2009-07-27
2624Z - PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH
2001-11-21
2009-07-27
2625Z - PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH
2001-11-21
2009-07-27
2626Z - PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH
2001-11-21
2009-07-27
1413Z - WYDOBYWANIE ŁUPKÓW
2001-11-21
2009-07-27
2630Z - PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
2001-11-21
2009-07-27
2622Z - PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
2001-11-21
2009-07-27
142 - WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY
2001-11-21
2009-07-27
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2001-11-21
2009-07-27
6312 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie