KRS 0000064037
REGON93013240500000
Nazwa"AGRO-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRO-POL
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 14 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 27, POLWICA, 55-216, DOMANIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1228200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1511 PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO #1512 PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #5132 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0121 CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIDANUTA TERESA ŁEBEK
Wspólnik
2001-11-21
2011-01-14
320 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 192.000 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
DARIUSZ STANISŁAW MACIEJEWSKI
Wspólnik
2001-11-21
2011-01-14
355 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 213.000 ZŁ (DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIROSŁAW EUGENIUSZ BARTOSZ
Wspólnik
2001-11-21
2011-01-14
355 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 213.000 ZŁ (DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JÓZEF KASTELIK
Wspólnik
2001-11-21
2011-01-14
355 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 213.000 ZŁ (DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY ZLOTYCH)
STANISŁAW MŁYŃSKI
Wspólnik
2001-11-21
2011-01-14
355 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 213.000 ZŁ (DWIEŚCIE TRZYNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HENRYK CZESŁAW BRODA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-20
TERESA GALA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-20
RYSZARD NAJOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-20
EDWARD KRASKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-20
WŁADYSŁAW SKRĘTKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2011-01-14
GENOWEFA GALA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2011-01-14
ZOFIA CHLEBNA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2011-01-14
STANISŁAW MŁYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2011-01-14
JÓZEF PUZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-20
2011-01-14
MAREK PAWEŁ PADUCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-20
ZDZISŁAW JAN KUSZTAN
Powiernik
2003-04-14
2005-10-13
ZDZISŁAW JAN KUSZTAN
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2005-10-13
2011-01-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MIROSŁAW EUGENIUSZ BARTOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2002-12-20
JÓZEF KASTELIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2002-12-20
DANUTA TERESA ŁEBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2011-01-14
TAMARA KRYSTYNA BIELAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2011-01-14
DARIUSZ STANISŁAW MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2002-12-20
IRENEUSZ PTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-20
2011-01-14
2001-11-21
2009-06-03
"AGRO-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-03
2010-12-29
"AGRO-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie