KRS 0000063961
NIP5792015007
REGON19257920600000
NazwaDELTA ŻUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELTA ŻUŁAWY
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 26 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 17, NOWY DWÓR GDAŃSKI, 82-100, NOWY DWÓR GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5792015007
data rejestracji 31 paź 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAMAŁGORZATA MARIA KAROŃ
Wspólnik
2001-11-26
2020-11-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JAN BUBNOWSKI
Wspólnik
2001-11-26
2004-05-27
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
WIESŁAWA TERESA MATHEA DOBRZYŃSKA
Wspólnik
2001-11-26
2004-05-27
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
GRZEGORZ LASSOTA
Wspólnik
2001-11-26
2005-06-14
17 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
DOROTA MARIA NOWOHOŃSKA
Wspólnik
2001-11-26
2004-05-27
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ.
TOMASZ NEUMANN
Wspólnik
2001-11-26
2005-06-14
15 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
ZIEMOWIT MIECZYSŁAW NOWAK
Wspólnik
2001-11-26
2020-11-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JOANNA WOLAŃCZYK
Likwidator
2018-01-09
2020-11-26
ELŻBIETA KRYSTYNA LEWANDOWSKA BRZUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2004-05-27
WIESŁAWA TERESA MATHEA DOBRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2004-05-27
TOMASZ NEUMANN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2004-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW WÓWCZAS KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ Z DWÓCH CZŁONKÓW WÓWCZAS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE JEST UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI
ZIEMOWIT MIECZYSŁAW NOWAK
PREZES
2001-11-26
2018-01-09
GRZEGORZ LASSOTA
WICEPREZES
2001-11-26
2007-06-11
DOROTA MARIA NOWOHOŃSKA
WICEPREZES
2001-11-26
2004-05-27
MAŁGORZATA MARIA KAROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2018-01-09
JAN BUBNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-26
2007-06-11
2001-11-26
2018-01-09
DELTA ŻUŁAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-26
2004-05-27
KONOPNICKIEJ, 17, NOWY DWÓR GDAŃSKI, 82-100, NOWY DWÓR GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie