KRS 0000063925
REGON00045817600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOWALEWIE POMORSKIM Z/S W LIPIENICY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KOWALEWIE POMORSKIM Z/S W LIPIENICY
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 11 sie 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LIPIENICA, 87-410, KOWALEWO POMORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCHJERZY GRZELAK
Likwidator
2002-12-17
2004-08-11
EDWARD MUSIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
STANISŁAW GRYCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
JERZY BEHRENDT
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
KAZIMIERZ KROPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
WIESŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
LUBOMIR ZGLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
STANISŁAW KAWULA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
ŁUKASZ DĘBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
JERZY ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
WALDEMAR BŁACH
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2004-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA-WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY GRZELAK
PREZES
2001-11-27
2002-12-17
MARIA ZIELIŃSKA
CZŁONEK
2001-11-27
2002-12-17
MARIA BARCISZEWSKA
CZŁONEK
2001-11-27
2002-12-17
2001-11-27
2002-12-17
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOWALEWIE POMORSKIM Z/S W LIPIENICY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie