KRS 0000063815
NIP7660006478
REGON00037744300000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 13 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KLASZTORNA, 25, GOŁAŃCZ, 62-130, GOŁAŃCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email GSSCH.GOLANCZ@WP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIACZESŁAW ŁUCJAN BARON
Likwidator
2017-10-26
2022-07-13
RYSZARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2022-07-13
ŁUCJAN WACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2016-08-23
IRENEUSZ BARANIENKO
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2022-07-13
EWA MARIA BĄCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2012-09-04
KRZYSZTOF DOBRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-09-04
2022-07-13
BARBARA IWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-23
2022-07-13
TADEUSZ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2022-07-13
KAZIMIERZ KOSIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2008-07-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU WSKAZANI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
ANDRZEJ KURASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2004-05-27
ZDZISŁAW KAZIMIERZ ŻOŁNIEREK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-27
2013-09-20
CZESŁAW ŁUCJAN BARON
PREZES ZARZĄDU
2013-09-20
2017-10-26
2001-11-21
2017-10-26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie