KRS 0000063706
NIP5650000160
REGON11004153100000
Nazwa"BIOPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOPLANT
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 26 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 58, WŁODAWA, 22-200, WŁODAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAWspólnik
2001-12-06
2015-09-16
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.400 ZŁ
00200299000000
ROMUALDA BORNUS
Wspólnik
2001-12-06
2012-04-25
7 UDZIAŁÓW PO 1200 ZŁ O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 8400,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-16
2017-03-15
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.400 ZŁ
14690139400000
Wspólnik
2017-03-15
2017-07-26
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.400,00 ZŁ
14690139400000
JAN ARTUR BORNUS
Prokurent
2002-08-14
2007-03-16
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROMUALDA BORNUS
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2007-03-16
GRZEGORZ STANISŁAW OZIEMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2004-05-18
GRZEGORZ STANISŁAW OZIEMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-18
2007-03-16
KAZIMIERZ PAWEŁ KUŹMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2004-05-18
KAZIMIERZ PAWEŁ KUŹMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-18
2009-04-21
KAZIMIERZ PAWEŁ KUŹMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2017-07-26
JERZY PONIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-16
2009-04-21
JAN ARTUR BORNUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-16
2007-03-28
2001-12-06
2017-07-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2017-07-26
"BIOPLANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2017-07-26
LUBELSKA, 58, WŁODAWA, 22-200, WŁODAWA, POLSKA
2015-09-16
2017-07-26
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2001-12-06
2017-07-26
512 - SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
2001-12-06
2017-07-26
514 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
2001-12-06
2017-07-26
515 - SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU
2001-12-06
2017-07-26
517 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2001-12-06
2017-07-26
521 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2001-12-06
2017-07-26
156 - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH
2001-12-06
2017-07-26
153 - PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW
2001-12-06
2017-07-26
015 - GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ
2001-12-06
2017-07-26
526 - HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie