KRS 0000063666
NIP9512037086
REGON01744624000000
Nazwa"AIMS MANAGEMENT CONSULTANTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAIMS MANAGEMENT CONSULTANTS
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 19 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 96, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512037086
data rejestracji 04 mar 2002
status Czynny
31109016940000000101805469
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJACEK TOMASZ ZONTEK
Beneficjent
AGNIESZKA DZIEDZIC-ZONTEK
Beneficjent
JACEK TOMASZ ZONTEK
zgłaszający - członek zarządu
JACEK TOMASZ ZONTEK
Wspólnik
2001-11-19
2015-06-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40 000 PLN
ELŻBIETA WITCZAK
Wspólnik
2004-07-09
2015-06-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 PLN
AGNIESZKA MACKIEWICZ
Prokurent
2006-08-21
2007-04-26
SAMOISTNA
JACEK TOMASZ ZONTEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA DZIEDZIC-ZONTEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JACEK TOMASZ ZONTEK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2015-06-19
ELŻBIETA WITCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2015-06-19
2001-11-19
2005-08-31
ZARUBY, 11, WARSZAWA, 02-796, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-31
2006-08-21
PUŁAWSKA, 479, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie