KRS 0000063594
REGON89001335800000
NazwaMEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDOM
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 24 lip 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WESTERPLATTE, 44, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKGRAŻYNA JANINA NATANEK
Wspólnik
2001-11-21
2007-07-24
34 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAW TADEUSZ JASICZEK
Wspólnik
2001-11-21
2007-07-24
34 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JADWIGA UŁASZEWSKA
Wspólnik
2001-11-21
2007-07-24
34 UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ALICJA MICHNIAK
Likwidator
2005-06-16
2007-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN NATANEK
DYREKTOR SPÓŁKI
2001-11-21
2003-06-12
WIESŁAW TADEUSZ JASICZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2004-05-17
MARCIN ADAM SAWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-12
2004-05-17
ALICJA MICHNIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-17
2005-06-16
2001-11-21
2005-06-16
MEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie