KRS 0000063316
NIP6440008664
REGON27114974600000
NazwaFUD-MEN JAROSŁAW FUDAŁA, LUCJAN FUDAŁA, LESZEK FUDAŁA, MARTA FUDAŁA, SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFUD-MEN JAROSŁAW FUDAŁA, LUCJAN FUDAŁA, LESZEK FUDAŁA, MARTA FUDAŁA,
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. BUKOWSKA, 12, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6440008664
data rejestracji 14 gru 2001
status Czynny
06105013601000002499916076
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
28105013601000002499916068
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
05105013601000002323453791
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
09105013601000002361203306
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
13105013601000002362725455
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
14105013601000002428753046
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
43124029751111001086941584
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
50105013601000002400395030
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
54105013601000002361203272
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
56105013601000002323453940
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEJAROSŁAW JÓZEF FUDAŁA
Beneficjent
GABRIELA FUDAŁA
Beneficjent
LUCJAN FUDAŁA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
MARTA ANNA FUDAŁA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
LESZEK PIOTR FUDAŁA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
JAROSŁAW JÓZEF FUDAŁA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
GABRIELA FUDAŁA
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
LUCJAN FUDAŁA
Beneficjent
MARTA ANNA FUDAŁA
Beneficjent
LESZEK PIOTR FUDAŁA
Beneficjent
LUCJAN FUDAŁA
Wspólnik
2001-11-23
2020-07-21
LESZEK PIOTR FUDAŁA
Wspólnik
2001-11-23
2022-12-12
LUCJAN FUDAŁA
Wspólnik
2020-07-21
2022-12-12
GABRIELA FUDAŁA
Wspólnik
2022-10-19
2022-12-12
MARTA ANNA FUDAŁA
Wspólnik
2020-07-21
2022-12-12
JAROSŁAW JÓZEF FUDAŁA
Wspólnik
2001-11-23
2022-12-12
KRZYSZTOF FRANCISZEK MACIEJEWSKI
Prokurent
2013-06-06
2022-07-13
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA LUB W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM WSPÓLNIKIEM.
JAROSŁAW JÓZEF FUDAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
GABRIELA FUDAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
LUCJAN FUDAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MARTA ANNA FUDAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
LESZEK PIOTR FUDAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
LUCJAN FUDAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-23
2020-08-06
LESZEK PIOTR FUDAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-23
2022-12-12
MARTA ANNA FUDAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2020-08-06
2022-12-12
JAROSŁAW JÓZEF FUDAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-23
2022-12-12
LUCJAN FUDAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2020-08-06
2022-12-12
GABRIELA FUDAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2022-10-19
2022-12-12
2001-11-23
2020-07-21
"FUD-MEN" JAROSŁAW FUDAŁA, LUCJAN FUDAŁA, LESZEK FUDAŁA "SPÓŁKA JAWNA"
2020-07-21
2020-08-03
FUD-MED JAROSŁAW FUDAŁA, LUCJAN FUDAŁA, LESZEK FUDAŁA, MARTA FUDAŁA SPÓŁKA JAWNA
2001-11-23
2017-11-09
MIKOŁAJCZYKA, 59A, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie