KRS 0000063205
NIP9820288269
REGON47286596400000
Nazwa"PARK MINIATUR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARK MINIATUR
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 13 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. KOMUNY PARYSKIEJ, 5A, ŁÓDŹ, 90-007, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500
Dane podatkowe
NIP 9820288269
data rejestracji 13 sie 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW KULIŚ
Beneficjent
MIROSŁAW KULIŚ
reprezentant
MAREK ZBIGNIEW PISARSKI
Prokurent
2006-01-20
2013-07-22
PROKURA SAMOISTNA
MIROSŁAW KULIŚ
Likwidator
2021-04-26
2022-09-13
EUGEN RAJCA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2006-01-20
ANDRZEJ JAN DERDZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2006-01-20
ANNA TERESA KULIŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2022-09-13
PIOTR STANISŁAW RÓŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2006-01-20
JERZY WYROZUMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2022-09-13
DANUTA JOANNA KOTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-20
2022-09-13
PAWEŁ WOLDAN
Członek Organu Nadzoru
2006-01-20
2022-09-13
EDWARD IGNACY SIERAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-20
2022-09-13
MIROSŁAW KULIŚ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW KULIŚ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2021-04-26
ALEKSANDER JANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2003-08-13
MAREK ZBIGNIEW PISARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2003-08-13
2001-11-19
2021-04-26
"PARK MINIATUR" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-19
2003-08-13
LODOWA, 97, ŁÓDŹ, 93-232, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-08-13
2016-04-18
PIOTRKOWSKA, 94, ŁÓDŹ, 90-103, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie