KRS 0000063158
NIP7840003085
REGON00046488600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KISZKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KISZKOWIE
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 07 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OGRODOWA, 11F, KISZKOWO, 62-280, KISZKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7840003085
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMILUDWIK ROMUALD PIOTROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2021-01-07
SEWERYN SÓJKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2006-07-13
ZDZISŁAW JAN CHOJNACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2008-08-25
ADAM MARIAN DELEKTA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2008-08-25
STEFAN DZIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2008-08-25
JAN HYNDER
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2021-01-07
MARIAN PIOTR KĘPKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2014-08-07
BENEDYKT BOLESŁAW GABRYSZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-08-07
2021-01-07
ZDZISŁAW STANISŁAW BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-17
2021-01-07
MIROSŁAW TADEUSZ SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-14
2021-01-07
LUCJAN MARIAN BENDER
Likwidator
2019-11-18
2021-01-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
TADEUSZ JÓZEF PALICKI
PREZES
2001-11-20
2013-04-25
LUCJAN MARIAN BENDER
CZŁONEK
2001-11-20
2008-08-25
JUSTYNA CZESŁAWA KRZYŻANOWSKA
CZŁONEK
2001-11-20
2008-08-25
LUCJAN MARIAN BENDER
PREZES
2013-04-25
2019-11-18
JUSTYNA CZESŁAWA KRZYŻANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-07
2019-11-18
2001-11-20
2019-11-18
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KISZKOWIE
2001-11-20
2013-07-05
OGRODOWA, 11, KISZKOWO, 62-280, KISZKOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie