KRS 0000063137
NIP6261073900
REGON27307417100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRAWOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRAWOL" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 27 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CELNA, 9, BYTOM, 41-906, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 165500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6261073900
data rejestracji 19 cze 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWANNA KATARZYNA GRYZIK
Wspólnik
2001-11-16
2019-02-27
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA WÓJCIK KLIMANIEC
Wspólnik
2001-11-16
2019-02-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
JANINA BARBARA WÓJCIK
Wspólnik
2001-11-16
2019-02-27
261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.500,00 ZŁ
BRONISŁAW LEŚNIAK
Wspólnik
2001-11-16
2019-02-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
HALINA KŁOSOWSKA
Wspólnik
2001-11-16
2019-02-27
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁ
JANINA BARBARA WÓJCIK
Prokurent
2001-11-16
2004-11-17
SAMOISTNA
ANNA KATARZYNA GRYZIK
Prokurent
2005-11-16
2011-06-29
SAMOISTNA
ANDRZEJ TADEUSZ GRYZIK
Prokurent
2005-11-16
2011-06-29
SAMOISTNA
JANINA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-16
2019-02-27
PIOTR KRUPANEK
Powiernik
2015-02-25
2019-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
JANINA BARBARA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-17
2005-11-16
WITOLD MAŁOTA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-07
2006-12-29
ALEKSANDRA MARIA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-07
2005-11-16
ANDRZEJ TADEUSZ GRYZIK
PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2006-12-29
2019-02-27
TADEUSZ KAROL MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-16
2005-01-07
2001-11-16
2015-02-25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRAWOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie