KRS 0000063058
NIP7162380195
REGON43121156500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH W PUŁAWACH
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 26 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĘBLIŃSKA, 7, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1110000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMIGRAŻYNA SEROKA
Likwidator
2008-04-17
2024-04-25
ANDRZEJ GROBEL
Likwidator
2008-04-17
2024-04-25
EDWARD KRASKA
Likwidator
2008-04-17
2024-04-25
STANISŁAW ZIELONKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2007-09-07
WALDEMAR CYFKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2007-09-07
KRZYSZTOF CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2004-07-27
EUGENIUSZ WOJTAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2007-09-07
GABRIEL ROMAN GOLA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2004-07-27
DARIUSZ KOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-07
2024-04-26
WITOLD KOSEK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-07
2013-08-23
JANUSZ JOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-07
2013-08-23
LESZEK HENRYK JAROSZ
Powiernik
2017-03-17
2018-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
KONRAD WŁODZIMIERZ MORAWSKI
PREZES
2001-11-20
2007-09-07
KAZIMIERZ ALFRED ZATORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2003-05-20
WALDEMAR TOMASZ SUSZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-20
2007-09-07
BARBARA JÓŹWICKA KOZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2007-09-07
2001-11-20
2007-09-07
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-07
2017-03-17
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH W LIKWIDACJI
2017-03-17
2018-01-24
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PUŁAWACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie