KRS 0000062787
REGON01132577100000
Nazwa"SUNTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUNTECH
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 24 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 107, WARSZAWA, 02-595, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7440Z REKLAMA #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCHPIOTR RYSZARD SACZUK
Wspólnik
2001-11-19
2008-04-24
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 PLN
WOJCIECH SŁAWOMIR FRANCZAK
Wspólnik
2001-11-19
2008-04-24
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 PLN
ANDRZEJ SACZUK
Wspólnik
2001-11-19
2008-04-24
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 PLN
ARTUR JERZY TOMASZEWSKI
Wspólnik
2001-11-19
2008-04-24
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR RYSZARD SACZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2008-04-24
WOJCIECH SŁAWOMIR FRANCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2008-04-24
ANDRZEJ SACZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2008-04-24
ARTUR JERZY TOMASZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2008-04-24
2001-11-19
2003-04-07
OSTROBRAMSKA, 73, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie