KRS 0000062622
REGON93080056800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EUROBIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EUROBIS"
Data rejestracji 22 lis 2001 (23 lata temu) 22 lis 2001
Data usunięcia 04 sty 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JERZMANOWSKA, 18, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4541 TYNKOWANIE #4542 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543 WYKONYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4544A MALOWANIE #4545 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄKRZYSZTOF WITOLD PIANOWSKI
Wspólnik
2001-11-22
2006-01-04
92 UDZIAŁY PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 92.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
FRANCISZEK TKACZ
Wspólnik
2001-11-22
2006-01-04
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH
LUDWIK JANISŁAWSKI
Powiernik
2004-06-30
2006-01-04
BRONISŁAW STANISŁAW CHYNAŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2003-12-12
FRANCISZEK TKACZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2002-09-11
KRZYSZTOF WITOLD PIANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-22
2006-01-04
RYSZARD WŁADYSŁAW TARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2006-01-04
FRANCISZEK TKACZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2006-01-04
DANUTA CZAPLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-23
2006-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GRZEGORZ JAROSŁAW STANIOROWSKI
PREZES
2001-11-22
2002-09-11
FRANCISZEK TKACZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2003-02-17
JOLANTA GRAŻYNA ZAMORSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-17
2003-06-18
WIACZESŁAW MAZURCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-11
2003-06-18
WIACZESŁAW MAZURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-18
2003-12-12
KAZIMIERZ SEMPIK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-12
2006-01-04
2001-11-22
2003-10-23
ALEJA PRACY, 2, WROCŁAW, 53-233, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie