KRS 0000062579
NIP1181482278
REGON01614486700000
NazwaKEYMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKEYMILE
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 15 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 97, WARSZAWA, 01-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181482278
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHMIN WOO NAM
Beneficjent
1962-01-11
ANDREAS ZAPFEL
reprezentant
1966-08-29
ANDREAS ZAPFEL
Likwidator
2018-07-26
2021-12-15
1966-08-29
DATENTECHNIK AKTIENGESELSCHAFT
Wspólnik
2001-11-23
2003-06-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁ
KEYMILE AG
Wspólnik
2003-06-10
2007-09-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
HF DREI - BETEILIGUNGS GMBH
Wspólnik
2007-09-11
2007-10-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
KEYMILE VERWALTUNGS GMBH
Wspólnik
2007-10-16
2011-01-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
KEYMILE GMBH
Wspólnik
2011-01-25
2021-12-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 PLN
MIN WOO NAM
Beneficjent
AKCJONARIUSZE MNIEJ NIŻ 10%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
FRANK KRAUSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-11
2014-11-13
ERWIN KONRAD TRAUTMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-13
2017-02-06
TREVOR DRUMMOND
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-06
2017-10-12
ANDREAS ZAPFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-12
2018-07-26
1966-08-29
JACEK OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2007-09-11
JACEK OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2014-11-13
ANTON MARTHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2003-06-10
CHRISTIAN BORDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-10
2004-01-28
HORST HOPITZAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2005-08-09
HANS-JOACHIM REISIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-09
2008-02-13
2001-11-23
2002-06-20
DATENTECHNIK INTERCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-20
2003-06-10
DATENTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-10
2018-07-26
KEYMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-23
2005-01-26
PODLEŚNA, 61, WARSZAWA, 01-673, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-26
2013-12-06
WYBRZEŻE GDYŃSKIE, 6B, WARSZAWA, 01-531, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-06
2018-04-26
POLONEZA, 89B, WARSZAWA, 02-826, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie