KRS 0000062561
NIP6110204238
REGON23003838400000
NazwaAPTEKA "POD JELENIEM" SPÓŁKA JAWNA MARCELINA SZARANEK I WSPÓLNICY
Krótka nazwaAPTEKA "POD JELENIEM" MARCELINA SZARANEK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 1 MAJA, 30, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHGRAŻYNA ELŻBIETA ZUBOWICZ TRZNADEL
Wspólnik
2001-11-20
2015-05-28
HENRYK KRZYSZTOF ZUBOWICZ
Wspólnik
2001-11-20
2014-02-06
MATEUSZ BARTOSZ SEWERYN
Wspólnik
2001-11-20
2015-05-28
MICHAŁ ROBERT SZARANEK
Wspólnik
2015-05-28
2018-01-26
MARCELINA ANNA SZARANEK
Wspólnik
2015-05-28
2018-01-26
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO
GRAŻYNA ELŻBIETA ZUBOWICZ TRZNADEL
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-20
2015-05-28
HENRYK KRZYSZTOF ZUBOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-20
2014-02-06
MATEUSZ BARTOSZ SEWERYN
Członek Organu Reprezentacji
2001-11-20
2015-05-28
MICHAŁ ROBERT SZARANEK
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-28
2018-01-26
MARCELINA ANNA SZARANEK
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-28
2018-01-26
2001-11-20
2015-05-28
APTEKA "POD JELENIEM" SPÓŁKA JAWNA GRAŻYNA ZUBOWICZ - TRZNADEL I S - KA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie