KRS 0000062253
REGON29090292400000
Nazwa"OGI-BROKER UBEZPIECZENIOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGI-BROKER UBEZPIECZENIOWY
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 13 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SANDOMIERSKA, 89, KIELCE, 25-324, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 956000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAKONSORCJUM BIUR LEASINGOWYCH "OGI S.A." KIELCE
Wspólnik
2001-11-15
2003-01-13
922 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 922.000,00 ZŁ.
290771942
JACEK EUGENIUSZ GUZY
Likwidator
2002-04-18
2003-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JACEK EUGENIUSZ GUZY
PREZES
2001-11-15
2002-04-18
2001-11-15
2002-04-18
"OGI - BROKER UBEZPIECZENIOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie